序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁国富 | 26% | 780万(元) |
2 | 桑勇 | 20% | 600万(元) |
3 | 王潘 | 4% | 120万(元) |
4 | 许新富 | 50% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘冬梅
|
董事 |
2 |
吴晨
|
监事 |
3 |
孙文欢
|
董事 |
4 |
徐扬
|
董事长 |
5 |
柳霞
|
董事 |
6 |
王潘
|
董事兼总经理 |
7 |
金鹏飞
|
监事 |
8 |
陶利友
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 章程备案 |
2020-08-27章程修正案
|
2020-09-14章程备案
|
2 | 2020-09-15 | 监事备案 |
金鹏飞;陶利友;韩锐丽
|
吴晨;金鹏飞;陶利友
|
3 | 2020-08-27 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-27章程修正案
|
4 | 2020-08-27 | 注册资本(金)变更 |
60000.000000万人民币
|
42000.0000万人民币
|
5 | 2020-04-14 | 经理备案 |
洪静
|
王潘
|
6 | 2020-04-14 | 监事备案 |
金鹏飞;郝书亮;韩锐丽
|
金鹏飞;陶利友;韩锐丽
|
7 | 2020-04-14 | 章程备案 |
2020-03-12章程备案
|
2020-04-14章程备案
|
8 | 2020-04-14 | 董事备案 |
徐扬*;孙文欢;洪静;王建华;陈兆霞
|
徐扬*;王潘;刘冬梅;孙文欢;柳霞
|
9 | 2020-03-12 | 注册资本(金)变更 |
30000.000000万人民币
|
60000.0000万人民币
|
10 | 2020-03-12 | 章程备案 |
2019-10-23章程备案
|
2020-03-12章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |