序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴哲源 | 90% | 900万(元) |
2 | 张钧 | 10% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴哲源
|
执行董事 |
2 |
张钧
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 住所变更 |
上海市闵行区平阳路258号1层
|
上海市崇明区建设镇建星路108号2A-650室
|
2 | 2021-12-15 | 章程备案 |
2021-11-25章程备案
|
2021-12-13章程备案
|
3 | 2021-12-08 | 住所变更 |
上海市崇明区竖新镇响椿路58号北三楼920室
|
上海市闵行区平阳路258号1层
|
4 | 2021-12-08 | 章程备案 |
无
|
2021-11-25章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |