序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社トモエシステム | 100% | 5,000万(日元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柳濑祐记(YANASE YUKI)
|
监事 |
2 |
柳濑秀人(YANASE HIDETO)
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 章程修正案备案 |
2018-06-10章程备案
|
2020-09-20 章程修正案
|
2 | 2020-10-22 | 境外股东****起人的境内 |
俞焕林
|
托茂易(上海)商贸有限公司
|
3 | 2020-10-22 | 住所变更 |
上海市长宁区延安西路2299号2102室
|
上海市长宁区延安西路2299号2109、2110室
|
4 | 2018-07-17 | 董事备案 |
柳濑秀人;柳濑祐记
|
-
|
5 | 2018-07-17 | 监事备案 |
平岡清治;小田俊彦
|
柳濑祐记(YANASE YUKI)
|
6 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
柳濑伸宏
|
柳濑秀人(YANASE HIDETO)
|
7 | 2018-07-17 | 章程备案 |
2014-01-10章程备案
|
2018-06-10章程备案
|
8 | 2014-04-04 | 章程修正案备案 |
-
|
2014-01-10 章程修正案
|
9 | 2014-04-04 | 住所变更 |
上海市襄阳南路500号2101室
|
上海市长宁区延安西路2299号2102室
|
10 | 2014-04-04 | 董事备案 |
柳濑秀人;平岡清治;柳濑智弘;柳濑祐记
|
柳濑秀人;柳濑祐记
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |