序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 神通中国投资有限公司(MITAC INVESTMENT CHINA CO.LTD.) | 100% | 1,810万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林艳秀
|
董事 |
2 |
苏亮
|
董事 |
3 |
蔡国钧
|
董事长 |
4 |
蔡碧玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-12 | 章程修正案备案 |
2018-03-20章程备案
|
2019-06-11 章程修正案
|
2 | 2019-06-12 | 住所变更 |
上海市静安区延安西路358号21楼A室
|
上海市静安区延安西路358号21楼A-1室
|
3 | 2018-04-17 | 监事备案 |
瞿羽佳
|
蔡碧玲
|
4 | 2018-04-17 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-03-20 章程修正案
|
5 | 2018-04-17 | 董事备案 |
苏亮;蔡碧玲;陈邦新
|
林艳秀;苏亮
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |