序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋宝忠 | 70% | 35万(元) |
2 | 郭月英 | 30% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋宝忠
|
执行董事 |
2 |
郭月英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-19 | 一般经营项目变更 |
企业形象策划,文化艺术交流策划(除中介),展览展示服务,会务服务,室内装潢。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
企业形象策划,文化艺术交流策划(除演出经纪),展览展示服务,会务服务,室内装潢
|
2 | 2014-05-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-06-04~2014-06-03
|
2004-06-04~2024-06-03
|
3 | 2014-05-19 | 经营范围变更 |
企业形象策划,文化艺术交流策划(除中介),展览展示服务,会务服务,室内装潢。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
企业形象策划,文化艺术交流策划(除演出经纪),展览展示服务,会务服务,室内装潢。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2005-02-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
企业形象策划(除广告),文化艺术交流策划(除中介、广告),展览展示服务,会务服务,室内装潢。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
企业形象策划,文化艺术交流策划(除中介),展览展示服务,会务服务,室内装潢。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
5 | 2005-02-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
青浦区金泽镇练西公路2850号
|
青浦区金泽镇莲湖路53号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |