序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱菊芬 | 10% | 5万(元) |
2 | 汪连彬 | 90% | 45万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱菊芬
|
监事 |
2 |
汪连彬
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市普陀汪汪角食品有限公司经营分公司
|
汪连彬 | 2007-03-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000003740 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330903778257544Q
|
2 | 2011-08-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪连彬*; 出资额: **; 百分比: ***%
|
百分比: **%姓名: 汪连彬*;姓名: 朱菊芬; 出资额: *; 出资额: **; 百分比: **%
|
3 | 2011-08-15 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
4 | 2011-07-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 豆制品(非****酵性豆制品)生产、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2010年9月28日)***
|
许可经营项目: 豆制品(非****酵性豆制品)生产、销售。(凭有效全国工业产品生产许可证经营)***
|
5 | 2011-07-29 | 住所变更 |
住所: 舟山市普陀区勾山海洋工业园区D-**-**地块; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:勾山街道
|
住所: 舟山市普陀区勾山街道海洋工业园区D-**-**地块; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:勾山街道
|
6 | 2010-06-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目
|
许可经营项目: 豆制品(非****酵性豆制品)生产、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2010年9月28日)***
|
7 | 2010-06-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 豆制品生产、销售。(卫生许可证有效期至2009年12月12日)
|
一般经营项目
|
8 | 2009-08-05 | 法定代表人变更 |
姓名: 汪连彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 汪文雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 汪章列; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 汪连彬; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 朱菊芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2009-08-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪连彬*; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 汪章列; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 汪连彬*; 出资额: **; 百分比: ***%
|
10 | 2009-08-05 | 经营范围变更 |
经营范围: 豆制品生产、销售。(许可证有效期至2009年12月12日)行业代码: 1300
|
经营范围: 豆制品生产、销售。(卫生许可证有效期至2009年12月12日)行业代码: 1392
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |