序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 应永明 | 40% | 207.6万(元) |
2 | 王庆涛 | 60% | 311.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李鹏博
|
监事 |
2 |
王庆涛
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2035-04-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
王庆涛
|
王庆涛
|
3 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王庆涛*; 姓名: 王庆涛*;姓名: 李鹏博; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 王庆涛*; 姓名: 王庆涛*;姓名: 李鹏博; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2019-12-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王庆涛*;原财务负责人姓名:王庆涛*;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:王庆涛*;现联络员姓名:贺韩娣;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-12-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王庆涛*; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 王庆涛*; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; 姓名: 应永明; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
6 | 2019-12-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-12-11 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
8 | 2019-11-08 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区临城街道桃湾新村六区(南区)**幢三单元
|
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区勾山街道东海西路****号科技置业大厦**B**-*室
|
9 | 2017-12-01 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区盐仓街道海灵新村*幢二单元***室
|
浙江省舟山市定海区临城街道桃湾新村六区(南区)**幢三单元
|
10 | 2017-12-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王庆涛*; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
姓名: 王庆涛*; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |