序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江天海置业****展有限公司 | 100% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈凌
|
监事 |
2 |
马平洲
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 法定代表人变更 |
陈素洁
|
马平洲
|
2 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 马平洲*;姓名: 陈凌; 证件号码: ***************; 职位: 监事; 姓名: 陈素洁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 马平洲*; 姓名: 马平洲*;姓名: 陈凌; 证件号码: ***************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
3 | 2015-10-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 舟山市天海置业****展有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江天海置业****展有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2015-10-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-10-19 至 2015-10-18
|
营业期限: 2005-10-19 至 9999-9-9
|
5 | 2015-10-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000003119 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330903781816984K
|
6 | 2007-09-03 | - |
注册号: ********743
|
注册号: ********
|
7 | 2007-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张志华
|
陈素洁
|
8 | 2007-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
职务: 监事姓名: 马平洲;姓名: 陈凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张志华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
职务: 执行董事姓名: 马平洲;姓名: 陈凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 陈素洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
9 | 2007-08-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 普陀区朱家尖庆丰路180号; 邮政编码: 316111; 电话: 3802200;住所所在行政区划:朱家尖镇
|
住所: 舟山市普陀区朱家尖庆丰路180号; 邮政编码: 316111; 电话: 3802200;住所所在行政区划:朱家尖镇
|
10 | 2006-07-20 | 注册资本(金)变更 |
450
|
1500
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |