序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 董事备案 |
徐兴亮*;李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;WILLIAM THOMAS PRESLEY;XIAOXUE SHAWN ZHAO;SIMON XIAOMING YANG;JIANPING SHEN
|
李自林;许莉艳;陈丛斌;于仁杰;张挺挺;JIANPING SHEN;XIAOXUE SHAWN ZHAO;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG
|
2 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
RATHNINDE RATHNINDE WALAWWE ANURUDDHA
|
徐兴亮
|
3 | 2021-05-21 | 经理备案 |
杨婷
|
徐兴亮*
|
4 | 2021-04-08 | 董事备案 |
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;XIAOXUE SHAWN ZHAO;杨婷;WILLIAM THOMAS PRESLEY;JIANPING SHEN;SIMON XIAOMING YANG
|
徐兴亮*;李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;JIANPING SHEN;XIAOXUE SHAWN ZHAO;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG
|
5 | 2021-04-01 | 董事备案 |
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;WILLIAM THOMAS PRESLEY;JIANPING SHEN;SIMON XIAOMING YANG;徐俊;杨婷
|
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;杨婷;JIANPING SHEN;XIAOXUE SHAWN ZHAO;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG
|
6 | 2020-09-04 | 董事备案 |
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;JIANPING SHEN;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG;杨婷;Gordon Chin
|
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;JIANPING SHEN;徐俊;SIMON XIAOMING YANG;WILLIAM THOMAS PRESLEY;杨婷
|
7 | 2019-12-05 | 董事备案 |
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;Gordon Chin;WILLIAM THOMAS PRESLEY;王军奕;JIANPING SHEN;SIMON XIAOMING YANG
|
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;JIANPING SHEN;杨婷;Gordon Chin;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG
|
8 | 2019-12-05 | 经理备案 |
王军奕
|
杨婷
|
9 | 2019-04-30 | 法定代表人变更 |
Majdi Bader Abulaban
|
RATHNINDE RATHNINDE WALAWWE ANURUDDHA
|
10 | 2019-04-30 | 董事备案 |
李自林;许莉艳;陈丛斌;JIANPING SHEN;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG;王军奕;Anuruddha Rathninde;Gordon Chin
|
李自林;许莉艳;陈丛斌;张挺挺;JIANPING SHEN;王军奕;Gordon Chin;WILLIAM THOMAS PRESLEY;SIMON XIAOMING YANG
|