序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋丽霞 | 50% | 5000万人民币 |
2 | 陈若愚 | 50% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈若愚
|
|
2 |
陈昶威
|
|
3 |
蒋丽霞
|
|
4 |
林立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 监事备案 |
毛海柱 [退出]
|
林立 [新增]
|
2 | 2021-11-08 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3楼E-121室
|
中国(上海)自由贸易试验区源深路38弄6号901单元(实际801单元)
|
3 | 2021-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-09章程修正案
|
4 | 2018-10-22 | 监事备案 |
郭青 [退出]
|
毛海柱 [新增]
|
5 | 2018-10-22 | 章程备案 |
无
|
2018-10-15章程备案
|
6 | 2018-10-22 | 董事备案 |
青松 [退出]陈昶威蒋丽霞
|
陈昶威陈若愚 [新增]蒋丽霞
|
7 | 2018-10-22 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-10-22 | 投资人(股权)变更 |
青松; [退出]蒋丽霞;
|
蒋丽霞;陈若愚; [新增]
|
9 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
青松
|
陈若愚
|
10 | 2016-04-13 | 经营范围变更 |
资产管理,投资管理,投资咨询,实业投资,商务咨询,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|