序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | POWER FIELD CO., LTD | 100% | 216.800000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪祯改
|
|
2 |
黄瑞屏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
同科林医疗仪器(上海)有限公司浦东分公司
|
洪祯改 | 2012-11-28 |
2 |
同科林医疗仪器(上海)有限公司普陀分公司
|
洪祯改 | 2010-07-16 |
3 |
同科林医疗仪器(上海)有限公司办事处
|
林施玉燕 | 2005-12-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 监事备案 |
张舒韵 [退出]
|
黄瑞屏 [新增]
|
2 | 2017-12-04 | 董事备案 |
无
|
无
|
3 | 2017-12-04 | 法定代表人变更 |
施秀芬
|
洪祯改
|
4 | 2017-08-15 | 经营范围变更 |
医疗仪器及其零配件、医用家具商品的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);区内以医疗仪器为主的仓储、分拨业务及其相关产品的技术服务、技术咨询、商品展示;国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工及商务咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
医疗仪器及其零配件、医用家具商品的批****、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务,区内以医疗仪器为主的仓储、分拨业务及其相关产品的技术服务、技术咨询、商品展示,国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理,区内商业性简单加工及商务咨询服务,会议及展览服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2017-08-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-07-10 章程修正案
|
6 | 2016-03-21 | 监事备案 |
吴丽云 [退出]
|
张舒韵 [新增]
|
7 | 2015-06-01 | 其他事项 |
2014-10-10~
|
2015-06-01~
|
8 | 2015-06-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-17~2015-08-16
|
2005-08-17~2035-08-16
|
9 | 2013-04-02 | 法定代表人变更 |
林施玉燕
|
施秀芬
|
10 | 2013-04-02 | 监事备案 |
施秀芬 [退出]
|
吴丽云 [新增]
|