序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海化学工业区奉贤分区物业管理有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何新龙
|
|
2 |
朱建明
|
|
3 |
沈益权
|
|
4 |
何春辉
|
|
5 |
乔洪
|
|
6 |
陆慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-05 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:何新龙;成员:陆慧;
|
2 | 2016-08-12 | 法定代表人变更 |
张煜
|
何新龙
|
3 | 2016-08-12 | 投资人(股权)变更 |
上海奉贤园林绿化工程有限公司; [退出]上海化学工业区奉贤分区物业管理有限公司;
|
上海化学工业区奉贤分区物业管理有限公司;
|
4 | 2016-08-12 | 监事备案 |
郁任欢 [退出]陆慧管颖欢 [退出]
|
陆慧乔洪 [新增]何春辉 [新增]
|
5 | 2016-08-12 | 章程备案 |
2013-04-22章程备案
|
2016-07-25章程备案
|
6 | 2016-08-12 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2016-08-12 | 董事备案 |
何新龙张煜 [退出]朱建明
|
朱建明沈益权 [新增]何新龙
|