序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱敏 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘佳妮
|
|
2 |
朱敏
|
|
3 |
邵春蓉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海新艺交通设施工程有限公司江西分公司
|
陈兰香 | 2020-08-04 |
2 |
上海新艺交通设施工程有限公司南通分公司
|
钱小忠 | 2020-05-11 |
3 |
上海新艺交通设施工程有限公司武汉分公司
|
龚达 | 2016-11-29 |
4 |
上海新艺交通设施工程有限公司泉州分公司
|
陈冲 | 2015-04-09 |
5 |
上海新艺交通设施工程有限公司闸北分公司
|
齐文勋 | 2014-03-21 |
6 |
上海新艺交通设施工程有限公司青岛分公司
|
宫超 | 2011-11-01 |
7 |
上海新艺交通设施工程有限公司分公司
|
张新民 | 2008-04-01 |
8 |
上海新艺交通设施工程有限公司一分公司
|
龚振新 | 2005-07-18 |
9 |
上海新艺交通设施工程有限公司常州分公司
|
刘佳妮 | 2003-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
2021-11-11章程备案
|
2 | 2021-11-12 | 监事备案 |
朱顺泰 [退出]
|
邵春蓉 [新增]
|
3 | 2021-11-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-11-12 | 投资人(股权)变更 |
朱敏;朱顺泰; [退出]
|
朱敏;
|
5 | 2021-02-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-02-09章程修正案
|
6 | 2021-02-19 | 投资人(股权)变更 |
朱敏;路群; [退出]朱顺泰;
|
朱敏;朱顺泰;
|
7 | 2019-06-10 | 监事备案 |
朱敏 [退出]
|
朱顺泰 [新增]
|
8 | 2019-06-10 | 法定代表人变更 |
朱顺泰
|
刘佳妮
|
9 | 2019-06-10 | 董事备案 |
朱顺泰 [退出]朱顺泰 [退出]
|
朱敏 [新增]
|
10 | 2019-06-10 | 经理备案 |
李德耀 [退出]
|
刘佳妮 [新增]
|