序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁二十四局集团有限公司 | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建东
|
|
2 |
王海峰
|
|
3 |
邓颖烜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司闵行分公司
|
徐建华 | 2021-11-25 |
2 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司西南分公司
|
敖志勇 | 2015-09-15 |
3 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司重庆分公司
|
王志刚 | 2013-05-23 |
4 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司海南分公司
|
王海峰 | 2013-03-15 |
5 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司绍兴分公司
|
汤明方 | 2012-03-20 |
6 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司宿州分公司
|
陈永红 | 2012-03-06 |
7 |
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司宁波分公司
|
汤明方 | 2010-10-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 监事备案 |
张正忠 [退出]
|
邓颖烜 [新增]
|
2 | 2019-01-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-11章程修正案
|
3 | 2018-08-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-07-02章程修正案
|
4 | 2018-08-03 | 注册资本(金)变更 |
11000.000000万人民币
|
30000.000000万人民币( + 172.72727% )
|
5 | 2018-08-03 | 经营期限(营业期限)变 |
1990-12-22~2025-10-25
|
1990-12-22~
|
6 | 2018-05-29 | 董事备案 |
陈克望 [退出]
|
刘建东 [新增]
|
7 | 2018-05-29 | 经理备案 |
陈克望 [退出]
|
王海峰 [新增]
|
8 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
陈克望
|
刘建东
|
9 | 2017-09-21 | 章程备案 |
无
|
2017-09-15章程备案
|
10 | 2015-03-03 | 注册资本(金)变更 |
10000.000000万人民币
|
11000.000000万人民币( + 10% )
|