序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海金山商业****展(集团)有限公司 | 100% | 108.600000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许晖
|
|
2 |
陈荣良
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海市金山区枫泾粮油管理所经营部
|
吴宏刚 | 1994-03-03 |
2 |
上海市金山区枫泾粮油管理所碾米厂
|
张志荣 | 1994-03-03 |
3 |
上海市金山区枫泾粮油管理所第三门市部
|
伏仲利 | 1985-01-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-05 | 法定代表人变更 |
杨勇
|
许晖
|
2 | 2019-12-05 | 监事备案 |
许晖 [退出]
|
陈荣良 [新增]
|
3 | 2018-10-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-28章程修正案
|
4 | 2018-10-24 | 投资人(股权)变更 |
上海金山粮油企业****展有限公司;
|
上海金山粮油企业****展有限公司;
|
5 | 2018-05-22 | 许可经营项目变更 |
粮食收购 食品经营
|
粮食收购 食品经营
|
6 | 2018-05-22 | 章程备案 |
无
|
2018-05-10章程备案
|
7 | 2018-05-22 | 一般经营项目变更 |
食用农产品(不含生猪产品),饲料,包装用品销售
|
粮食收购,食用农产品,饲料销售,自有房屋租赁,仓储服务(除危险化学品),商务咨询
|
8 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
钟良取
|
杨勇
|
9 | 2018-05-22 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-05-22 | 监事备案 |
|
许晖 [新增]
|