序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢伟 | 40% | 2000.0万人民币 |
2 | 上海众攀企业管理中心(普通合伙) | 40% | 2000.0万人民币 |
3 | 上海汇碧市场咨询中心(普通合伙) | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊玮威
|
|
2 |
卢伟
|
|
3 |
秦昂
|
|
4 |
陈亮亮
|
|
5 |
龚丽英
|
|
6 |
余泽辉
|
|
7 |
曾庆艳
|
|
8 |
要东风
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 监事备案 |
孙玉萍 [退出]要东风余泽辉
|
余泽辉曾庆艳 [新增]要东风
|
2 | 2021-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-21章程修正案
|
3 | 2021-04-25 | 董事备案 |
孙龙 [退出]卢伟熊玮威肖套伟 [退出]秦昂
|
熊玮威秦昂卢伟龚丽英 [新增]陈亮亮 [新增]
|
4 | 2021-04-25 | 经理备案 |
卢伟 [退出]
|
熊玮威 [新增]
|
5 | 2021-04-25 | 监事备案 |
陈亮亮 [退出]要东风余泽辉
|
要东风孙玉萍 [新增]余泽辉
|
6 | 2021-04-25 | 法定代表人变更 |
卢伟
|
熊玮威
|
7 | 2020-07-07 | 注册资本(金)变更 |
3000.000000万人民币
|
5000.0000万人民币( + 66.66667% )
|
8 | 2020-07-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-07章程修正案
|
9 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
上海汇碧市场咨询中心(普通合伙);卢伟;上海众攀企业管理中心(普通合伙);
|
上海汇碧市场咨询中心(普通合伙);卢伟;上海众攀企业管理中心(普通合伙);
|
10 | 2018-06-29 | 董事备案 |
卢伟
|
熊玮威 [新增]秦昂 [新增]卢伟孙龙 [新增]肖套伟 [新增]
|