序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乐群
|
|
2 |
邓春山
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海第一食品连锁****展有限公司崇明分公司
|
乐群 | 2021-05-07 |
2 |
上海第一食品连锁****展有限公司广西北路店
|
许列柯 | 2012-05-28 |
3 |
上海第一食品连锁****展有限公司贵州路店
|
乐群 | 2012-05-28 |
4 |
上海第一食品连锁****展有限公司天山西路店
|
王国祥 | 2012-02-24 |
5 |
上海第一食品连锁****展有限公司嘉怡路店
|
许列柯 | 2011-11-28 |
6 |
上海第一食品连锁****展有限公司新昌路店
|
乐群 | 2010-04-26 |
7 |
上海第一食品连锁****展有限公司浦东一店
|
王国祥 | 2010-03-24 |
8 |
上海第一食品连锁****展有限公司浦东二店
|
王国祥 | 2010-03-24 |
9 |
上海第一食品连锁****展有限公司浦东三店
|
王国祥 | 2010-03-24 |
10 |
上海第一食品连锁****展有限公司第一食品商店
|
乐群 | 2008-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案 |
乐群
|
乐群
|
2 | 2022-03-11 | 章程备案 |
无
|
2022-03-10章程备案
|
3 | 2022-03-11 | 法定代表人变更 |
乐群
|
乐群
|
4 | 2022-03-11 | 董事备案 |
杨帆 [退出]龚如杰 [退出]邓含 [退出]刘湘 [退出]乐群
|
乐群
|
5 | 2021-07-23 | 董事备案 |
徐敏 [退出]乐群沈建厅 [退出]杨帆黄健 [退出]
|
刘湘 [新增]杨帆龚如杰 [新增]邓含 [新增]乐群
|
6 | 2020-10-15 | 章程备案 |
无
|
2020-09-15章程备案
|
7 | 2020-10-15 | 董事备案 |
毛逸琳 [退出]
|
徐敏 [新增]沈建厅 [新增]黄健 [新增]杨帆 [新增]乐群 [新增]
|
8 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
毛逸琳
|
乐群
|
9 | 2020-10-15 | 监事备案 |
孟庆崴 [退出]
|
邓春山 [新增]
|
10 | 2020-10-15 | 经理备案 |
毛逸琳 [退出]
|
乐群 [新增]
|