序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何章有 | 95% | 7600万人民币 |
2 | 都成 | 5% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何章有
|
|
2 |
都成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:郭亚伟;成员:都成;成员:何章有;
|
2 | 2018-04-09 | 章程备案 |
2017-03-14章程备案
|
2018-03-29章程备案
|
3 | 2018-04-09 | 投资人(股权)变更 |
都成;刘友才; [退出]何章有;
|
何章有;都成;
|
4 | 2018-04-09 | 法定代表人变更 |
刘友才
|
何章有
|
5 | 2018-04-09 | 董事备案 |
刘友才 [退出]
|
何章有 [新增]
|
6 | 2017-04-18 | 董事备案 |
何章有 [退出]
|
刘友才 [新增]
|
7 | 2017-04-18 | 监事备案 |
廖海平 [退出]
|
都成 [新增]
|
8 | 2017-04-18 | 经营范围变更 |
资产管理,投资咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业营销策划,文化艺术交流策划,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
9 | 2017-04-18 | 章程备案 |
无
|
2017-03-14章程备案
|
10 | 2017-04-18 | 法定代表人变更 |
何章有
|
刘友才
|