序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于燕 | 51% | 5.1万 |
2 | 于彩燕 | 49% | 4.9万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于彩燕
|
|
2 |
于燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:于彩燕;成员:彭利宽;成员:于燕;
|
2 | 2018-05-30 | 法定代表人变更 |
张杰
|
于彩燕
|
3 | 2018-05-30 | 投资人(股权)变更 |
张杰; [退出]周喜芝; [退出]杨安君; [退出]
|
于彩燕; [新增]于燕; [新增]
|
4 | 2018-05-30 | 监事备案 |
杨安君 [退出]
|
于燕 [新增]
|
5 | 2018-05-30 | 联络员 |
张杰
|
陆琴
|
6 | 2018-05-30 | 章程备案 |
2014-02-28章程备案
|
2018-05-28章程备案
|
7 | 2014-04-08 | 监事备案 |
谢利文 [退出]张杰
|
杨安君 [新增]张杰
|
8 | 2014-04-08 | 一般经营项目变更 |
美****,美容咨询,形象设计。(经营范围涉及行政许可的凭许可证件经营)。
|
美****,美容咨询,形象设计
|
9 | 2014-04-08 | 投资人(股权)变更 |
张杰;谢利文; [退出]
|
杨安君; [新增]张杰;周喜芝; [新增]
|
10 | 2014-04-08 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-04-27~2014-04-26
|
2004-04-27~2034-04-26
|