序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕庆峰 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 庄竣杰 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尉胜利
|
|
2 |
庄竣杰
|
|
3 |
庄浚荣
|
|
4 |
许昕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 董事备案 |
陈勇 [退出]庄竣杰
|
庄竣杰庄浚荣 [新增]
|
2 | 2019-01-10 | 注册资本(金)变更 |
500.0000万人民币
|
1000.0000万人民币( + 100% )
|
3 | 2019-01-10 | 章程修正案备案 |
2018-11-28章程备案
|
2018-12-28 章程修正案
|
4 | 2018-12-06 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-11-28 章程修正案
|
5 | 2018-12-06 | 董事备案 |
庄竣杰吕庆峰 [退出]
|
陈勇 [新增]庄竣杰
|
6 | 2018-07-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
7 | 2018-07-20 | 法定代表人变更 |
尉胜利
|
尉胜利
|
8 | 2018-07-20 | 住所变更 |
上海市长宁区中山西路179号4GH室
|
上海市长宁区中山西路179号3D室
|
9 | 2018-07-20 | 投资人(股权)变更 |
万秋香; [退出]吕庆峰
|
庄竣杰; [新增]吕庆峰
|
10 | 2018-07-20 | 监事备案 |
万秋香 [退出]
|
许昕 [新增]
|