序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄金芬 | 90% | 27.0万人民币 |
2 | 丁志红 | 5% | 1.5万人民币 |
3 | 蒋峥 | 5% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟清
|
|
2 |
庄涛
|
|
3 |
盛莉萍
|
|
4 |
顾明敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01章程备案
|
2 | 2021-01-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-01-08章程修正案
|
3 | 2021-01-26 | 住所变更 |
上海市黄浦区瞿溪路754-774号4号楼236室
|
上海市静安区延平路121号29层E室
|
4 | 2020-10-23 | 投资人(股权)变更 |
李伟清; [退出]蒋峥;丁志红;
|
丁志红;蒋峥;黄金芬; [新增]
|
5 | 2020-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-13章程修正案
|
6 | 2020-10-23 | 其他变更 |
2019-12-19~2021-04-30
|
2020-10-23~2021-04-30
|
7 | 2019-12-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-12-18章程修正案
|
8 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
丁志红;李伟清;蒋峥;
|
丁志红;李伟清;蒋峥;
|
9 | 2019-12-19 | 其他变更 |
2019-05-08~2021-04-30
|
2019-12-19~2021-04-30
|
10 | 2019-05-08 | 其他变更 |
2017-05-19~2019-04-30
|
2019-05-08~2021-04-30
|