序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈星和 | 54% | 1080.0万人民币 |
2 | 陈合念 | 26.5% | 530.0万人民币 |
3 | 陈琳 | 9.5% | 190.0万人民币 |
4 | 张忠乐 | 4% | 80.0万人民币 |
5 | 陈喆 | 2% | 40.0万人民币 |
6 | 马萌华 | 2% | 40.0万人民币 |
7 | 王仁峰 | 1% | 20.0万人民币 |
8 | 王彦光 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈星和
|
|
2 |
张忠乐
|
|
3 |
余林祥
|
|
4 |
陈合念
|
|
5 |
倪培德
|
|
6 |
卫佳英
|
|
7 |
费长福
|
|
8 |
陈琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 董事备案 |
王彦光 [退出]陈星和张忠乐余林祥陈合念
|
陈合念余林祥陈星和张忠乐倪培德 [新增]
|
2 | 2022-07-18 | 监事备案 |
费长福陈琳丁前宝 [退出]
|
陈琳费长福卫佳英 [新增]
|
3 | 2020-09-04 | 住所变更 |
上海市闵行区联航路1588号2幢业务楼B楼一层、二层
|
上海市闵行区万芳路333号7幢
|
4 | 2020-09-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-31章程修正案
|
5 | 2018-02-06 | 注册资本(金)变更 |
2000.000000万人民币
|
5000.0000万人民币( + 150% )
|
6 | 2018-02-06 | 董事备案 |
王彦光陈星和张忠乐陈浩 [退出]陈合念
|
张忠乐王彦光余林祥 [新增]陈合念陈星和
|
7 | 2018-02-06 | 章程修正案备案 |
2012-07-01章程备案
|
2018-01-02章程修正案
|
8 | 2015-03-12 | 董事备案 |
王彦光陈星和陈浩陈合念赵方平 [退出]
|
陈星和陈合念王彦光张忠乐 [新增]陈浩
|
9 | 2014-10-09 | 董事备案 |
陈星和孟广敏 [退出]陈琳王彦光陈合念陈星和赵方平丁前宝费长福
|
陈星和赵方平费长福陈星和陈合念丁前宝王彦光陈琳陈浩 [新增]
|
10 | 2013-01-06 | 董事备案 |
凌 锋 [退出]王彦光赵方平陈星和丁前宝费长福陈琳陈合念
|
陈星和赵方平陈琳王彦光费长福陈合念孟广敏 [新增]丁前宝陈星和
|