序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁凌
|
|
2 |
杨栋
|
|
3 |
陶海艇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 监事备案 |
梁凌 [退出]
|
陶海艇 [新增]
|
2 | 2021-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-18章程修正案
|
3 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
杨栋
|
梁凌
|
4 | 2021-06-16 | 监事备案 |
王勤艰 [退出]
|
梁凌 [新增]
|
5 | 2021-06-16 | 住所变更 |
上海市杨浦区隆昌路619号220幢B18-B23室
|
上海市杨浦区隆昌路619号2号楼B35室
|
6 | 2021-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-04章程修正案
|
7 | 2020-10-22 | 章程备案 |
无
|
2020-07-03章程备案
|
8 | 2019-06-13 | 监事备案 |
沈静公 [退出]
|
王勤艰 [新增]
|
9 | 2019-06-13 | 经理备案 |
孙元莹 [退出]成明 [退出]杨栋
|
杨栋
|
10 | 2018-02-02 | 监事备案 |
杨震 [退出]李振昭 [退出]
|
沈静公 [新增]
|