序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐平 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 陈成 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈成
|
|
2 |
唐仙华
|
|
3 |
金丹红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-05-31~2022-05-30
|
2012-05-31~
|
2 | 2022-07-05 | 章程备案 |
无
|
2022-06-20章程备案
|
3 | 2019-01-03 | 法定代表人变更 |
刘春香
|
陈成
|
4 | 2019-01-03 | 监事备案 |
张桂林 [退出]
|
唐仙华 [新增]
|
5 | 2019-01-03 | 投资人(股权)变更 |
刘春香; [退出]徐平;
|
陈成; [新增]徐平;
|
6 | 2019-01-03 | 章程备案 |
无
|
2018-12-28章程备案
|