序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海东昌汽车产业****展有限公司 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 胡剑平 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁建祖
|
|
2 |
丁静
|
|
3 |
胡剑平
|
|
4 |
丁少华
|
|
5 |
关艳丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东昌凌志汽车销售服务有限公司金桥分公司
|
金婕 | 2010-12-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 董事备案 |
丁建祖丁少华胡剑平王健 [退出]
|
胡剑平丁建祖丁静 [新增]丁少华
|
2 | 2019-09-19 | 董事备案 |
王健丁建祖胡剑平龚艺 [退出]
|
丁建祖王健丁少华 [新增]胡剑平
|
3 | 2018-11-14 | 经理备案 |
|
胡剑平 [新增]
|
4 | 2018-11-14 | 监事备案 |
徐金山 [退出]
|
关艳丽 [新增]
|
5 | 2018-11-14 | 董事备案 |
丁建祖刘建国 [退出]谈春安 [退出]胡剑平
|
丁建祖龚艺 [新增]王健 [新增]胡剑平
|