序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵思青 | 90% | 9万人民币 |
2 | 马俊荣 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马俊荣
|
|
2 |
邵思青
|
|
3 |
叶军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:马俊荣;成员:刘小俊;成员:冯忠;
|
2 | 2017-08-29 | 经营期限(营业期限)变 |
1997-10-27~2017-10-26
|
1997-10-27~2037-10-26
|