序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马加宁
|
|
2 |
谭友方
|
|
3 |
刘伟华
|
|
4 |
谈惠忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海夏园康乐****展有限公司职工技术协会
|
樊玲妹 | 2000-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 章程备案 |
无
|
2020-04-23章程备案
|
2 | 2019-05-27 | 监事备案 |
陈新建 [退出]
|
谈惠忠 [新增]
|
3 | 2019-05-27 | 董事备案 |
马加宁
|
谭友方 [新增]刘伟华 [新增]马加宁
|
4 | 2019-05-27 | 法定代表人变更 |
马加宁
|
马加宁
|
5 | 2019-05-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2019-05-27 | 投资人(股权)变更 |
上海恒贸投资股份有限公司;百年人寿保险股份有限公司; [退出]
|
上海恒贸投资股份有限公司;
|
7 | 2015-11-10 | 投资人(股权)变更 |
上海恒贸投资股份有限公司;百年人寿保险股份有限公司;上海昊天投资有限公司; [退出]
|
上海恒贸投资股份有限公司;百年人寿保险股份有限公司;
|
8 | 2015-11-10 | 章程备案 |
2015-05-20章程备案
|
2015-11-05章程备案
|
9 | 2015-05-29 | 监事备案 |
谈惠忠 [退出]
|
陈新建 [新增]
|
10 | 2015-05-21 | 章程备案 |
无
|
2015-05-20章程备案
|