序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建忠
|
|
2 |
陈建民
|
|
3 |
王匀匀
|
|
4 |
陈剑兰
|
|
5 |
刘少桃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 投资人(股权)变更 |
香港福和织造厂有限公司;上海开邑投资咨询有限公司 [退出]
|
香港福和织造厂有限公司;上海港福化工技术咨询有限公司 [新增]
|
2 | 2021-11-17 | 章程备案 |
2017-08-18章程备案
|
2021-09-07章程备案
|
3 | 2017-10-12 | 其他事项 |
2016-01-21~
|
2017-10-12~
|
4 | 2017-10-12 | 经营期限(营业期限)变 |
1988-10-13~2018-10-12
|
1988-10-13~2068-10-11
|
5 | 2017-10-12 | 章程备案 |
2013-02-26章程备案
|
2017-08-18章程备案
|
6 | 2013-06-07 | 监事备案 |
施开华 [退出]
|
刘少桃 [新增]
|
7 | 2013-06-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)
|
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
8 | 2013-06-07 | 章程备案 |
2011-08-20章程备案
|
2013-02-26章程备案
|
9 | 2013-06-07 | 投资人(股权)变更 |
香港福和织造厂有限公司 出资 1500.0000万美元
|
香港福和织造厂有限公司 出资 1440.0000万美元; [新增]上海开邑投资咨询有限公司 出资 60.0000万美元 [新增]
|
10 | 2013-06-07 | 董事备案 |
陈剑兰陈凤霖 [退出]王匀匀陈建民
|
王文年 [新增]陈建民王匀匀陈剑兰
|