序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宿迁隆峰文化****展合伙企业(有限合伙) | 59.55278% | 232.5万人民币 |
2 | 肖晓峰 | 17.28952% | 67.5万人民币 |
3 | 上海海通数媒新二创业投资管理中心(有限合伙) | 5.2637% | 20.55万人民币 |
4 | 上海歆三创业投资管理中心(有限合伙) | 5.2637% | 20.55万人民币 |
5 | 上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.2637% | 20.55万人民币 |
6 | 罗育黎 | 5.2637% | 20.55万人民币 |
7 | 蒋涌 | 2.10292% | 8.21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖晓峰
|
|
2 |
王健
|
|
3 |
周虹
|
|
4 |
罗育黎
|
|
5 |
许德荣
|
|
6 |
李益民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-31 | 法定代表人变更 |
肖晓峰
|
肖晓峰
|
2 | 2016-05-31 | 董事备案 |
肖晓峰
|
周虹 [新增]肖晓峰王健 [新增]
|
3 | 2016-05-31 | 章程备案 |
无
|
2016-05-26章程备案
|
4 | 2016-05-31 | 监事备案 |
颜彤 [退出]
|
李益民 [新增]许德荣 [新增]罗育黎 [新增]
|
5 | 2016-05-31 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
390.410000万人民币( + 30.13667% )
|
6 | 2016-05-31 | 投资人(股权)变更 |
肖晓峰;宿迁隆峰股权投资合伙企业(有限合伙);
|
肖晓峰;宿迁隆峰股权投资合伙企业(有限合伙);上海歆三创业投资管理中心(有限合伙); [新增]上海海通数媒新二创业投资管理中心(有限合伙); [新增]上海腾辉创业投资合伙企业(有限合伙); [新增]罗育黎; [新增]蒋涌; [新增]
|
7 | 2015-07-14 | 投资人(股权)变更 |
肖晓峰;
|
肖晓峰;宿迁隆峰股权投资合伙企业(有限合伙); [新增]
|
8 | 2015-07-14 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2015-06-08 | 法定代表人变更 |
李益民
|
肖晓峰
|
10 | 2015-06-08 | 投资人(股权)变更 |
李益民; [退出]
|
肖晓峰; [新增]
|