序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄国平
|
|
2 |
孙长杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
正味坊(上海)食品有限公司北石路分公司
|
杨阳 | 2021-01-18 |
2 |
正味坊(上海)食品有限公司宛平南路分公司
|
梁德仁 | 2020-07-08 |
3 |
正味坊(上海)食品有限公司桃浦路分公司
|
彭亮 | 2019-05-17 |
4 |
源正味佳(上海)食品有限公司天山路分公司
|
王磊 | 2017-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
2000.000000万人民币( + 900% )
|
2 | 2022-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-07-14章程修正案
|
3 | 2021-12-14 | 章程备案 |
无
|
2021-12-13章程备案
|
4 | 2021-12-14 | 投资人(股权)变更 |
上海山林食品有限公司;梁德仁; [退出]
|
上海山林食品有限公司;
|
5 | 2021-12-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-12-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-07章程修正案
|
7 | 2021-12-10 | 法定代表人变更 |
梁德仁
|
黄国平
|
8 | 2021-12-10 | 监事备案 |
陈亮亮 [退出]
|
孙长杰 [新增]
|
9 | 2020-11-18 | 章程备案 |
无
|
2020-11-15章程备案
|
10 | 2020-11-18 | 住所变更 |
上海市金山区亭林镇松隐工业园区达福路99号3幢101室
|
上海市金山区亭林镇松隐工业园区达福路99号10幢
|