序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱平 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 董征敏 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱旻婕
|
|
2 |
钱平
|
|
3 |
董征敏
|
|
4 |
张焱
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海鑫征贸易****展有限公司分公司
|
钱平 | 1999-08-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-24 | 法定代表人变更 |
钱平
|
钱旻婕
|
2 | 2019-10-24 | 章程备案 |
无
|
2019-10-09章程备案
|
3 | 2014-12-16 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-08-06~2015-01-19
|
1999-08-06~2024-11-02
|
4 | 2014-12-16 | 其他变更 |
2014-05-17~
|
2014-12-16~
|