序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡书芳 | 6.22182% | 1527.0585万人民币 |
2 | 胡书来 | 4.74017% | 1163.408万人民币 |
3 | 翁吉义 | 1.42812% | 350.512万人民币 |
4 | 上海天益房地产开****有限公司 | ||
5 | 上海恒大实业有限公司 | ||
6 | 上海华燕投资控股(集团)有限公司 | ||
7 | 上海熙鸿投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡书芳
|
|
2 |
王磊
|
|
3 |
胡蓓莉
|
|
4 |
曹泳
|
|
5 |
唐政栋
|
|
6 |
胡书来
|
|
7 |
姚建芳
|
|
8 |
张韵
|
|
9 |
徐学兵
|
|
10 |
王韶康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-03章程备案
|
2 | 2019-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-21章程修正案
|
3 | 2018-05-31 | 监事备案 |
徐学兵王韶康杨玫 [退出]
|
徐学兵王韶康张韵 [新增]
|
4 | 2017-09-26 | 董事备案 |
范惠众 [退出]曹泳王磊胡蓓莉胡书来姚建芳胡书芳
|
胡蓓莉姚建芳曹泳胡书芳唐政栋 [新增]胡书来王磊
|
5 | 2017-09-26 | 监事备案 |
王韶康杨玫陈磊 [退出]
|
徐学兵 [新增]杨玫王韶康
|
6 | 2016-12-30 | 注册资本(金)变更 |
13635.333400万人民币
|
24543.6001万人民币( + 80% )
|
7 | 2016-12-30 | 章程修正案备案 |
2015-08-13章程备案
|
2016-08-31章程修正案
|
8 | 2016-02-24 | 章程修正案备案 |
2014-08-01章程备案
|
2015-08-13章程修正案
|
9 | 2016-02-24 | 注册资本(金)变更 |
12500.000000万人民币
|
13635.3334万人民币( + 9.08267% )
|
10 | 2015-05-29 | 注册资本(金)变更 |
10100.000000万人民币
|
12500.000000万人民币( + 23.76238% )
|