序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海泰山天颐创业投资合伙企业(有限合伙) | 24.20246% | 1477.965万人民币 |
2 | 上海第升企业管理咨询中心(有限合伙) | 19.49343% | 1190.4万人民币 |
3 | 王立锋 | 9.74344% | 595万人民币 |
4 | 董平 | 1.85535% | 113.3万人民币 |
5 | 王剑 | 1.39167% | 84.985万人民币 |
6 | 刘军 | 1.39167% | 84.985万人民币 |
7 | 王英力 | 0.94101% | 57.4644万人民币 |
8 | 王玉生 | 0.61527% | 37.5728万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王泽芳
|
|
2 |
杨莉莉
|
|
3 |
王立锋
|
|
4 |
阚晓天
|
|
5 |
董平
|
|
6 |
高国庆
|
|
7 |
王恩强
|
|
8 |
沈庆
|
|
9 |
王辉
|
|
10 |
王一鸣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-23 | 法定代表人变更 |
王立锋
|
王泽芳
|
2 | 2020-11-23 | 注册资本(金)变更 |
6077.940000万人民币
|
6106.672200万人民币( + 0.47273% )
|
3 | 2020-11-23 | 董事备案 |
董平高国庆杨莉莉王立锋王泽芳阚晓天王恩强
|
董平王泽芳高国庆杨莉莉王立锋王恩强阚晓天
|
4 | 2020-11-23 | 章程备案 |
无
|
2020-06-28章程备案
|
5 | 2020-01-20 | 监事备案 |
江波 [退出]王辉沈庆
|
王一鸣 [新增]王辉沈庆
|
6 | 2020-01-20 | 董事备案 |
董平王恩强王立锋高国庆杨莉莉阚晓天Helen Huiru Lou [退出]
|
王立锋杨莉莉阚晓天高国庆王泽芳 [新增]董平王恩强
|
7 | 2020-01-20 | 章程备案 |
无
|
2019-12-19章程备案
|
8 | 2020-01-20 | 经理备案 |
高国庆 [退出]
|
王泽芳 [新增]
|
9 | 2019-01-16 | 注册资本(金)变更 |
5525.400000万人民币
|
6077.940000万人民币( + 10% )
|
10 | 2019-01-16 | 章程备案 |
无
|
2018-10-31章程备案
|