序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云赛智联股份有限公司 | 100% | 6086.937200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张念
|
|
2 |
顾政
|
|
3 |
杨海燕
|
|
4 |
曹士海
|
|
5 |
景耀生
|
|
6 |
简彬
|
|
7 |
沈学文
|
|
8 |
于绪祥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海传真机公司经营部
|
徐德**** | 1994-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案 |
张念null
|
简彬张念null
|
2 | 2022-07-27 | 监事备案 |
沈学文于绪祥
|
于绪祥沈学文
|
3 | 2022-07-27 | 董事备案 |
曹士海顾政杨海燕张念景耀生
|
景耀生曹士海杨海燕顾政张念
|
4 | 2022-07-01 | 投资人(股权)变更 |
云赛智联股份有限公司;上海电信实业(集团)有限公司; [退出]
|
云赛智联股份有限公司;
|
5 | 2022-07-01 | 章程备案 |
无
|
2022-06-28章程备案
|
6 | 2022-07-01 | 出资方式变更 |
上海电信实业(集团)有限公司 货币1325.598500万人民币;云赛智联股份有限公司 货币4761.338700万人民币;
|
云赛智联股份有限公司 货币6086.937200万人民币;
|
7 | 2020-08-20 | 章程备案 |
无
|
2020-08-20章程备案
|
8 | 2019-07-29 | 监事备案 |
景耀生 [退出]沈学文
|
沈学文于绪祥 [新增]
|
9 | 2019-07-29 | 董事备案 |
唐修鸿 [退出]汤之湧 [退出]杨海燕曹士海张念
|
顾政 [新增]杨海燕曹士海景耀生 [新增]张念
|
10 | 2019-07-29 | 法定代表人变更 |
唐修鸿
|
张念
|