序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SMITH&NEPHEW USD LIMITED | 100% | 1620.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Myra Filine Eskes
|
|
2 |
胡海芳
|
|
3 |
IAN CLIFFORD MELLING
|
|
4 |
FUMIKO URABE
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司第二分公司
|
胡海芳 | 2019-11-19 |
2 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司广州分公司
|
刘婕华 | 2014-03-12 |
3 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司成都分公司
|
张昀 | 2011-06-02 |
4 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司北京分公司
|
赓欣 | 2010-02-05 |
5 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司分公司
|
周蕴凯 | 2006-11-27 |
6 |
施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司办事处
|
邵青 | 2002-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 经理备案 |
ALAEDDIN HASSAN ABDELSALAM AHRAM [退出]
|
胡海芳 [新增]
|
2 | 2021-11-05 | 董事备案 |
ALAEDDIN HASSAN ABDELSALAM AHRAM [退出]IAN CLIFFORD MELLING
|
IAN CLIFFORD MELLING胡海芳 [新增]
|
3 | 2019-09-20 | 经营范围变更 |
区内以医用产品为主的仓储、分拨业务;国际贸易、转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;区内商业性简单加工;医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类凭《医疗器械经营企业许可证》经营)、视频音频设备、显示器、工具箱、工具托盘、器械设备、眼镜(隐形眼镜除外)、清洁护理用品、仪器仪表、电子产品、五金制品、日用化学品、计算机软件(音像出版物、游戏软件除外)、教学模型的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相应的配套服务和售后服务;医疗器械的维修,上述各类产品(日用化学品和计算机软件除外)的租赁业务以及租赁财产的残值处理及维修,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划咨询,贸易信息咨询,供应链管理咨询,物流信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
区内以医用产品为主的仓储、分拨业务;国际贸易、转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;区内商业性简单加工;医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类凭《医疗器械经营企业许可证》经营)、视频音频设备、显示器、工具箱、工具托盘、器械设备、眼镜(隐形眼镜除外)、清洁护理用品、仪器仪表、电子产品、五金制品、日用化学品、计算机软件(音像出版物、游戏软件除外)、教学模型的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相应的配套服务和售后服务;医疗器械的维修,上述各类产品(日用化学品和计算机软件除外)的租赁业务以及租赁财产的残值处理及维修,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划咨询,贸易信息咨询,供应链管理咨询,物流信息咨询,从事医疗科技领域内(除人体干细胞及基因诊断与治疗技术外)的技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2019-09-20 | 经营范围变更 |
区内以医用产品为主的仓储、分拨业务;国际贸易、转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;区内商业性简单加工;医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类凭《医疗器械经营企业许可证》经营)、视频音频设备、显示器、工具箱、工具托盘、器械设备、眼镜(隐形眼镜除外)、清洁护理用品、仪器仪表、电子产品、五金制品、日用化学品、计算机软件(音像出版物、游戏软件除外)、教学模型的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相应的配套服务和售后服务;医疗器械的维修,上述各类产品(日用化学品和计算机软件除外)的租赁业务以及租赁财产的残值处理及维修,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划咨询,贸易信息咨询,供应链管理咨询,物流信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
区内以医用产品为主的仓储、分拨业务;国际贸易、转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理;区内商业性简单加工;医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类凭《医疗器械经营企业许可证》经营)、视频音频设备、显示器、工具箱、工具托盘、器械设备、眼镜(隐形眼镜除外)、清洁护理用品、仪器仪表、电子产品、五金制品、日用化学品、计算机软件(音像出版物、游戏软件除外)、教学模型的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相应的配套服务和售后服务;医疗器械的维修,上述各类产品(日用化学品和计算机软件除外)的租赁业务以及租赁财产的残值处理及维修,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划咨询,贸易信息咨询,供应链管理咨询,物流信息咨询,从事医疗科技领域内的(除人体干细胞及基因诊断与治疗技术外)的技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2019-09-20 | 法定代表人变更 |
ALAEDDIN HASSAN ABDELSALAM AHRAM
|
Myra Filine Eskes
|
6 | 2019-09-20 | 章程修正案备案 |
2019-04-02章程备案
|
2019-08-26 章程修正案
|
7 | 2019-09-20 | 董事备案 |
IAN CLIFFORD MELLINGFUMIKO URABE [退出]
|
IAN CLIFFORD MELLINGALAEDDIN HASSAN ABDELSALAM AHRAM [新增]
|
8 | 2019-09-20 | 监事备案 |
POON CHEE SENG [退出]
|
FUMIKO URABE [新增]
|
9 | 2019-04-16 | 监事备案 |
CHADI CHAHINE [退出]
|
POON CHEE SENG [新增]
|
10 | 2019-04-16 | 董事备案 |
ALAEDDIN HASSAN ABDELSALAM AHRAM [退出]MICHAEL GEORGE BEVERLEY TAYLOR [退出]
|
IAN CLIFFORD MELLING [新增]FUMIKO URABE [新增]
|