序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪建林 | 5.906% | 2.953万人民币 |
2 | 丁加卫 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
3 | 潘伟海 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
4 | 顾建平 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
5 | 朱国英 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
6 | 王剑 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
7 | 薛平 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
8 | 徐宏伟 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
9 | 严萍 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
10 | 杜春芳 | 5.9036% | 2.9518万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪建林
|
|
2 |
徐宏伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 经理备案 |
顾建平 [退出]
|
倪建林 [新增]
|
2 | 2021-02-08 | 监事备案 |
徐宏伟丁加卫 [退出]张品兴 [退出]
|
徐宏伟
|
3 | 2021-02-08 | 法定代表人变更 |
顾建平
|
倪建林
|
4 | 2021-02-08 | 董事备案 |
朱国英 [退出]倪建林顾建平 [退出]
|
倪建林
|
5 | 2021-02-08 | 章程备案 |
无
|
2020-12-31章程备案
|
6 | 2021-02-08 | 投资人(股权)变更 |
丁加卫;徐宏伟;朱国英;倪建林;陈小龙; [退出]裴如强;薛平;沈吉宏;沈爱华;谢金明;潘伟海;石云生;洪云珠;严萍;顾建平;王剑;费民;杜春芳;
|
沈吉宏;丁加卫;潘伟海;严萍;洪云珠;薛平;杜春芳;倪建林;沈爱华;石云生;谢金明;徐宏伟;顾建平;王剑;裴如强;朱国英;费民;
|
7 | 2019-03-28 | 章程备案 |
无
|
2018-03-02章程备案
|
8 | 2019-03-28 | 投资人(股权)变更 |
章修礼; [退出]王剑;严萍;沈爱华;潘伟海;石云生;朱国英;陈小龙;徐宏伟;洪云珠;费民;金梅茜; [退出]沈吉宏;倪建林;裴如强;顾建平;薛平;丁加卫;谢金明;杜春芳;
|
王剑;顾建平;丁加卫;潘伟海;徐宏伟;石云生;朱国英;费民;严萍;谢金明;薛平;洪云珠;沈吉宏;沈爱华;陈小龙;杜春芳;裴如强;倪建林;
|
9 | 2014-08-08 | 投资人(股权)变更 |
洪云珠;严萍;庄红梅; [退出]沈爱华;杜春芳;朱国英;沈吉宏;谢金明;王剑;顾建平;费民;倪建林;金梅茜;裴如强;张仁华; [退出]薛平;华福全; [退出]徐宏伟;潘伟海;丁加卫;陈小龙;沈巍; [退出]石云生;章修礼;
|
潘伟海;严萍;洪云珠;王剑;沈吉宏;丁加卫;薛平;顾建平;朱国英;杜春芳;金梅茜;沈爱华;谢金明;徐宏伟;费民;章修礼;裴如强;石云生;倪建林;陈小龙;
|
10 | 2014-08-08 | 经营范围变更 |
审查企业会计报表,验证企业资本,办理企业合并、分立清算中的审计业务,资产评估,会计咨询和会计服务业务,法律、行政法规规定的其他审计业务。***
|
审查企业会计报表,验证企业资本,办理企业合并、分立清算中的审计业务,资产评估,会计咨询和会计服务业务,法律、行政法规规定的其他审计业务。***。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|