序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 负责人变更 |
叶正翔 [退出]
|
陆欣 [新增]
|
2 | 2019-07-01 | 经营场所变更 |
上海市徐汇区康健路66、68、70号
|
上海市徐汇区漕宝路6号
|
3 | 2018-06-14 | 负责人变更 |
陈华 [退出]
|
叶正翔 [新增]
|
4 | 2016-12-27 | 企业类型变更 |
分公司
|
分公司
|
5 | 2016-12-27 | 负责人变更 |
顾卫东 [退出]
|
陈华 [新增]
|