序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 负责人变更 |
吕逸晨 [退出]
|
咸薇 [新增]
|
2 | 2019-03-25 | 负责人变更 |
秦艺 [退出]
|
吕逸晨 [新增]
|
3 | 2018-07-20 | 负责人变更 |
虞家文 [退出]
|
秦艺 [新增]
|
4 | 2014-09-01 | 负责人变更 |
朱亚毅 [退出]
|
虞家文 [新增]
|
5 | 2014-09-01 | 经营范围变更 |
经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;保险公司授权代理范围。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;保险公司授权代理范围。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|