序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-26 | 首席代表变更 |
HARADA KENJI(原田贤治) [退出]
|
SHINOZAKI YUJI [新增]
|
2 | 2016-05-26 |
TAKIMURA KINYA
|
IIMORI NOBUYASU(饭森亘恭)
|
|
3 | 2015-06-10 |
YAMADA HIROFUMI;ISHIKURO TAKESHI(石黑毅);SUNAHARA MASAHIRO
|
ISHIKURO TAKESHI(石黑毅);YAMADA HIROFUMI
|
|
4 | 2015-06-10 |
HARADA KENJI(原田贤治)
|
TAKIMURA KINYA
|
|
5 | 2012-11-12 |
KABURAGI YOICHI;YAMADA HIROFUMI;SUNAHARA MASAHIRO
|
SUNAHARA MASAHIRO;YAMADA HIROFUMI;ISHIKURO TAKESHI(石黑毅)
|
|
6 | 2012-08-27 |
YAMADA HIROFUMI;SUNAHARA MASAHIRO
|
KABURAGI YOICHI;YAMADA HIROFUMI;SUNAHARA MASAHIRO
|
|
7 | 2012-07-18 | 驻在期限变更 |
2006-08-04~2012-08-03
|
2006-08-04~
|
8 | 2012-07-18 |
无
|
HARADA KENJI(原田贤治)
|
|
9 | 2012-07-18 | 首席代表变更 |
TOMANO KAZUHARU [退出]
|
HARADA KENJI(原田贤治) [新增]
|
10 | 2012-02-07 | 首席代表变更 |
AOKI KAZUTO (青木一人) [退出]
|
TOMANO KAZUHARU [新增]
|