序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 负责人变更 |
周燕君 [退出]
|
吴晓华 [新增]
|
2 | 2020-11-16 | 负责人变更 |
薛晓晨 [退出]
|
周燕君 [新增]
|
3 | 2019-01-28 | 负责人变更 |
胡巍 [退出]
|
薛晓晨 [新增]
|
4 | 2018-07-05 | 负责人变更 |
吴晓华 [退出]
|
胡巍 [新增]
|
5 | 2018-07-05 | 企业类型变更 |
分公司
|
股份有限公司分公司(国有控股)
|
6 | 2017-09-15 | 经营场所变更 |
上海市浦东新区东靖路1831号102室
|
上海市浦东新区金高路945号115室
|
7 | 2017-09-15 | 负责人变更 |
邹岳龙 [退出]
|
吴晓华 [新增]
|
8 | 2015-06-26 | 负责人变更 |
吴晓华 [退出]
|
邹岳龙 [新增]
|