序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 法定代表人变更 |
余梁
|
顾苏格
|
2 | 2016-08-15 | 法定代表人变更 |
吴军
|
余梁
|
3 | 2012-06-08 | 法定代表人变更 |
俞适康
|
吴军
|
4 | 2005-11-28 | 经营范围变更 |
金属材料,电器机械及器材,化工原料及产品(除危险品),建筑、装潢材料,木材,汽车配件,水暖器材,食糖橡塑制品,皮革制品,体育用品,服装鞋帽,文化用品,电脑及配件、软件,通讯器材。
|
金属材料,电器机械及器材,化工原料及产品(除危险品),建筑、装潢材料,木材,汽车配件,水暖器材,橡塑制品,皮革制品,体育用品,服装鞋帽,文化用品,电脑及配件、软件,通讯器材。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
5 | 2005-05-20 | 其他事项备案 |
上海市农垦农工商联合企业总公司;
|
上海农工商集团天元总公司;
|
6 | 2005-05-20 | 法定代表人变更 |
张伟明
|
俞适康
|