序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何开华
|
|
2 |
沈斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 监事备案 |
杨东其 [退出]
|
沈斌 [新增]
|
2 | 2021-03-22 | 法定代表人变更 |
林金兴
|
何开华
|
3 | 2021-03-22 | 章程备案 |
无
|
2021-03-18章程备案
|
4 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
朱军华
|
林金兴
|
5 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
徐小弟
|
朱军华
|
6 | 2015-10-27 | 经营期限(营业期限)变 |
1995-11-03~2015-11-02
|
1995-11-03~2045-11-02
|
7 | 2014-08-12 | 投资人(股权)变更 |
上海新浜投资管理有限公司; [退出]
|
上海新浜资产经营管理有限公司; [新增]
|