序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高文虎 | 21.16788% | 29.0万人民币 |
2 | 刘彩龙 | 11.67883% | 16.0万人民币 |
3 | 谢横林 | 10.94891% | 15.0万人民币 |
4 | 施建华 | 7.29927% | 10.0万人民币 |
5 | 陈兴余 | 6.56934% | 9.0万人民币 |
6 | 汤永根 | 4.37956% | 6.0万人民币 |
7 | 王文斐 | 4.37956% | 6.0万人民币 |
8 | 袁张 | 4.37956% | 6.0万人民币 |
9 | 吴俊元 | 4.37956% | 6.0万人民币 |
10 | 鞠琳娜 | 3.64963% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高文虎
|
|
2 |
谢横林
|
|
3 |
刘彩龙
|
|
4 |
顾悦红
|
|
5 |
王文斐
|
|
6 |
施建华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海松江供销公司蓝新气体站
|
陈新余 | 2000-09-15 |
2 |
上海松江供销公司蓝泽气体站
|
陈新余 | 1997-12-07 |
3 |
上海松江供销公司蓝昆气体站
|
陈兴余 | 1997-12-07 |
4 |
上海松江供销公司经营部
|
黄冠群 | 1993-10-01 |
5 |
上海松江供销公司气体站
|
陈兴余 | 1983-04-01 |
6 |
上海松江供销公司茸城商场
|
吕福明 | 1983-04-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 章程备案 |
无
|
2022-07-08章程备案
|
2 | 2022-07-18 | 投资人(股权)变更 |
柯忠英;王文斐;何伟民;陈丽钧;王亚芳;陈瑾岚;刘彩龙;于小瑛;周前;张君英;杨丽蘋;袁张;高文虎;鞠琳娜;孙聪;张敏浩; [退出]施建华;黄金清;谢横林;顾悦红;陈兴余;火大心;臧文琪;汤永根;周春龙;吴俊元;王豪;张翔;
|
顾悦红;王亚芳;黄金清;鞠琳娜;孙聪;臧文琪;陈兴余;王豪;火大心;吴俊元;何伟民;杨丽蘋;汤永根;施建华;高文虎;张君英;张翔;袁张;谢横林;陈丽钧;刘彩龙;周前;于小瑛;周春龙;柯忠英;王文斐;张芳; [新增]陈瑾岚;
|
3 | 2019-04-02 | 章程备案 |
无
|
2019-03-12章程备案
|
4 | 2019-04-02 | 董事备案 |
高文虎沈连强 [退出]刘彩龙
|
谢横林 [新增]高文虎刘彩龙
|
5 | 2019-04-02 | 投资人(股权)变更 |
陈丽钧;张君英;张敏浩;于小瑛;周春龙;鞠琳娜;火大心;刘彩龙;张翔;施建华;谢横林;陈瑾岚;陈兴余;周前;杨丽蘋;吴俊元;王亚芳;臧文琪;顾悦红;孙家基; [退出]何伟民;王文斐;袁张;汤永根;柯忠英;高文虎;王豪;黄金清;
|
于小瑛;陈兴余;陈丽钧;张君英;何伟民;周前;汤永根;王亚芳;吴俊元;王豪;谢横林;袁张;张翔;顾悦红;柯忠英;张敏浩;黄金清;施建华;杨丽蘋;臧文琪;鞠琳娜;高文虎;周春龙;火大心;王文斐;刘彩龙;陈瑾岚;孙聪; [新增]
|