序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏咸扣
|
|
2 |
姚知源
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏省燃料总公司上海经营部宝山分部
|
姚知源 | 2002-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 注册资本(金)变更 |
232.000000万人民币
|
983.9528万人民币( + 324.11759% )
|
2 | 2021-04-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-15章程修正案
|
3 | 2018-04-02 | 董事备案 |
|
夏咸扣 [新增]
|
4 | 2018-04-02 | 章程备案 |
无
|
2018-03-06章程备案
|
5 | 2018-04-02 | 名称变更 |
江苏省燃料总公司上海经营部
|
江苏省燃料集团上海能源有限公司
|
6 | 2018-04-02 | 投资人(股权)变更 |
江苏省燃料总公司;
|
江苏省燃料集团有限公司; [名称变更]
|
7 | 2018-04-02 | 其他变更 |
2016-09-07~
|
2018-04-02~
|
8 | 2018-04-02 | 经理备案 |
夏咸扣
|
夏咸扣
|
9 | 2018-04-02 | 联络员 |
杨德喜
|
侯俊
|
10 | 2018-04-02 | 注册资本(金)变更 |
232.000000万人民币
|
232.000000万人民币
|