序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-06 | 名称变更 |
葡萄牙圣灵银行股份有限公司上海代表处
|
葡萄牙诺新银行股份有限公司上海代表处
|
2 | 2016-05-06 |
葡萄牙圣灵银行股份有限公司
|
葡萄牙诺新银行股份有限公司
|
|
3 | 2016-05-06 |
无
|
RUI MANUEL FERNANDES PIRES GUERRA BRUNO PEDRO COLACO CATARINO
|
|
4 | 2012-12-13 | 驻在期限变更 |
1998-01-24~2013-01-24
|
1998-01-24~
|
5 | 2009-12-16 | 驻在期限变更 |
1998-01-24~2010-01-23
|
1998-01-24~2013-01-24
|
6 | 2008-01-15 | 驻在期限变更 |
1998-01-24~2010-01-23
|
1998-01-24~2010-01-23
|