序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三井住友融资和租赁株式会社 | 100% | 27000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
末廣 峰生(SUEHIRO MINEO)
|
|
2 |
内貴 淳史(NAIKI ATSUSHI)
|
|
3 |
金谷 喜博(KANAYA YOSHIHIRO)
|
|
4 |
辻川 愛彦(TSUJIKAWA YSUJIKAWA)
|
|
5 |
出越 誠(DEGOSHI MAKOTO)
|
|
6 |
太斉力(TASAI TSUTOMU)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海三井住友融资租赁有限公司浦西分公司
|
末廣峰生(SUEHIRO MINEO) | 2015-04-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 董事备案 |
金谷 喜博(KANAYA YOSHIHIRO)内貴 淳史(NAIKI ATSUSHI)庵奥 浩(ANOKU HIROSHI) [退出]出越 誠(DEGOSHI MAKOTO)
|
内貴 淳史(NAIKI ATSUSHI)出越 誠(DEGOSHI MAKOTO)金谷 喜博(KANAYA YOSHIHIRO)辻川 愛彦(TSUJIKAWA YSUJIKAWA) [新增]
|
2 | 2021-01-12 | 经理备案 |
无
|
金谷 [新增]喜博(KANAYA YOSHIHIRO) [新增]
|
3 | 2021-01-12 | 董事备案 |
大户博司 [退出]辻川爱彦 [退出]庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)藤松浩(FUJIMATSU HIROSHI) [退出]
|
金谷 喜博(KANAYA YOSHIHIRO) [新增]庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)出越 誠(DEGOSHI MAKOTO) [新增]内貴 淳史(NAIKI ATSUSHI) [新增]
|
4 | 2021-01-12 | 法定代表人变更 |
仓冈朝通
|
末廣峰生(SUEHIRO MINEO)
|
5 | 2020-08-21 | 监事备案 |
富田和彦 [退出]
|
太斉力(TASAI TSUTOMU) [新增]
|
6 | 2018-07-11 | 董事备案 |
大户博司庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)辻川爱彦藤松浩(FUJIMATSU HIROSHI)吉留规裕 [退出]
|
藤松浩(FUJIMATSU HIROSHI)大户博司庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)辻川爱彦
|
7 | 2018-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-19 章程修正案
|
8 | 2018-03-01 | 董事备案 |
大户博司辻川爱彦金谷喜博 [退出]吉留规裕庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)
|
庵奥 浩(ANOKU HIROSHI)辻川爱彦藤松浩(FUJIMATSU HIROSHI) [新增]吉留规裕大户博司
|
9 | 2017-06-06 | 董事备案 |
金谷喜博大户博司吉留规裕辻川爱彦末广峰生 [退出]
|
吉留规裕金谷喜博大户博司辻川爱彦庵奥 浩(ANOKU HIROSHI) [新增]
|
10 | 2016-07-05 | 董事备案 |
末广峰生龟井修 [退出]前井泰弘 [退出]
|
大户博司 [新增]吉留规裕 [新增]金谷喜博 [新增]末广峰生辻川爱彦 [新增]
|