序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盐城盛鼎管理咨询股份有限公司 | 30% | 300.0万人民币 |
2 | 江苏泰鼎企业管理有限公司 | 29% | 290.0万人民币 |
3 | 刘洁 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 袁光虹 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 徐维干 | 10% | 100.0万人民币 |
6 | 张学凡 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘必茂
|
|
2 |
袁光虹
|
|
3 |
刘峰
|
|
4 |
刘洁
|
|
5 |
徐维干
|
|
6 |
张学凡
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海九骏股权投资基金管理有限公司盐城分公司
|
刘必茂 | 2014-05-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-12-02章程修正案
|
2 | 2019-12-03 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568、1588号1820单元
|
中国(上海)自由贸易试验区乳山路98号509-23室
|
3 | 2019-02-26 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
1000.0000万人民币( - 80% )
|
4 | 2019-02-26 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1877、1899号1幢1008、1009室
|
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568、1588号1820单元
|
5 | 2019-02-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-02-25章程修正案
|
6 | 2019-01-04 | 投资人(股权)变更 |
刘洁;张学凡;袁光虹;盐城盛鼎管理咨询股份有限公司;江苏泰鼎实业投资有限公司;徐维干;盐城鑫之鼎管理咨询有限公司; [退出]
|
江苏泰鼎实业投资有限公司;徐维干;刘洁;袁光虹;盐城盛鼎管理咨询股份有限公司;张学凡;
|
7 | 2019-01-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-12-11章程修正案
|
8 | 2018-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-17章程修正案
|
9 | 2018-11-01 | 投资人(股权)变更 |
刘洁;徐维干;陈顺香; [退出]袁光虹;江苏泰鼎实业投资有限公司;盐城盛鼎管理咨询股份有限公司;张学凡;
|
刘洁;袁光虹;张学凡;徐维干;江苏泰鼎实业投资有限公司;盐城盛鼎管理咨询股份有限公司;盐城鑫之鼎管理咨询有限公司; [新增]
|
10 | 2018-11-01 | 董事备案 |
徐维干刘洁刘必茂陈顺香 [退出]袁光虹
|
徐维干袁光虹刘峰 [新增]刘洁刘必茂
|