序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏嘉辉 | 1% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王斌
|
|
2 |
刘成军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:王斌;成员:符延皓;成员:苏嘉辉;
|
2 | 2019-01-29 | 董事备案 |
苏嘉辉 [退出]
|
王斌 [新增]
|
3 | 2019-01-29 | 法定代表人变更 |
苏嘉辉
|
王斌
|
4 | 2019-01-29 | 监事备案 |
王斌 [退出]
|
刘成军 [新增]
|
5 | 2019-01-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-01-02章程修正案
|
6 | 2018-10-12 | 投资人(股权)变更 |
中翰集富控股(深圳)有限公司; [退出]苏嘉辉;
|
苏嘉辉;国汇基金管理有限公司; [新增]
|
7 | 2018-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-07章程修正案
|