序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国能商业集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学武
|
|
2 |
牛芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-07 | 法定代表人变更 |
余虹
|
王学武
|
2 | 2016-09-07 | 经理备案 |
余虹 [退出]
|
王学武 [新增]
|
3 | 2016-09-07 | 董事备案 |
余虹 [退出]
|
王学武 [新增]
|
4 | 2016-04-05 | 经营范围变更 |
股权投资,股权投资管理,实业投资,投资管理,投资信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
股权投资,股权投资管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2016-04-05 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2016-04-05 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号5005室
|
中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号5005室
|
7 | 2016-04-05 | 章程备案 |
2015-06-10章程备案
|
2016-03-17章程备案
|
8 | 2016-04-05 | 投资人(股权)变更 |
国能商业集团有限公司;上海夏威新能源有限公司; [退出]
|
国能商业集团有限公司;
|
9 | 2016-04-05 | 一般经营项目变更 |
股权投资,股权投资管理,实业投资,投资管理,投资信息咨询
|
股权投资,股权投资管理,投资管理
|
10 | 2015-07-16 | 监事备案 |
熊凤生 [退出]
|
牛芳 [新增]
|