序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任茁 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 张妍 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任茁
|
|
2 |
张妍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-06-20 | 其他变更 |
2006-05-11~2011-08-01
|
2011-06-20~2021-08-01
|
2 | 2011-06-20 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-08-02~2011-08-01
|
2001-08-02~2021-08-01
|